Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Flemming Ferdinand | 01.02.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Marcus Ferdinand | 05.02.2002 | 01.02.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henning Brejnholt | 01.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lise Ferdinand | 01.02.2022 | formand |
Flemming Ferdinand | 05.02.2002 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Christiansen | 05.08.2009 | 01.02.2022 | formand |
Jørgen Marcus Ferdinand | 05.02.2002 | 01.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreasen | 05.02.2002 | 05.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jens Michael Ferdinand | 05.02.2002 | 05.08.2009 | formand |
Jørgen Kristoffersen | 05.02.2002 | 01.12.2005 | bestyrelsesmedlem |