Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 18, 1700 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-21 fjernes Direktion: Sigmund Asgerson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-21 fjernes Navne: RESTAURATIONSSELSKABET ZIGGYS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 fjernes Revisor: FRANK MØLLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 18, 1700 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-10 tilføjes Direktion: Sigmund Asgerson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-10 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-10 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-10 tilføjes Navne: RESTAURATIONSSELSKABET ZIGGYS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-09 fjernes Navne: SCSK 6039 ApS (offentliggjort 2002-02-06)
Den 2003-01-10 tilføjes Revisor: FRANK MØLLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-10 fjernes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-10 tilføjes Vedtægter: 2003-01-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Navne: SCSK 6039 ApS (offentliggjort 2002-02-06)
Den 2002-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)