Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ulrik Heilmann | 04.10.2002 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Jarl Dywremose | 01.02.2002 | 31.05.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kenneth Lillelund Winther | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nina Kovsted Helk | 28.04.2022 | formand |
Henrik Stage | 06.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nina Kovsted Helk | 28.01.2019 | 27.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Nygård | 17.08.2018 | 28.04.2022 | formand |
Anne Andersen | 06.02.2017 | 17.08.2018 | formand |
Anne Andersen | 17.08.2015 | 05.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Stage | 17.08.2015 | 05.02.2017 | formand |
Pui Ling Lau | 20.06.2014 | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kirk Albert | 01.10.2012 | 17.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Søren Rasmussen | 01.10.2012 | 17.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Joan Boesen | 01.10.2012 | 20.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Martin Ove Rasmussen | 06.10.2010 | 17.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Svendler Nielsen | 27.03.2009 | 17.08.2015 | formand |
Henrik Stage | 22.03.2007 | 01.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Liselotte Redington Lyngsø | 20.06.2006 | 01.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Per Feldthaus | 25.09.2003 | 24.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Hans Terney Rasmussen | 04.10.2002 | 01.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Holger Brogaard Pedersen | 04.10.2002 | 06.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jan Joensen | 04.10.2002 | 06.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jean Freddy Brahe | 04.10.2002 | 24.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Ellebæk Borreskov | 01.02.2002 | 27.03.2009 | formand |
Finn Bartholdy | 01.02.2002 | 04.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Jarl Dywremose | 01.02.2002 | 15.08.2002 | bestyrelsesmedlem |