Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Formål | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 18, 6320 Egernsund (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 18, 6320 Egernsund (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2016-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CORGEA Shipping A/S. (offentliggjort 2016-09-17)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 18, 6320 Egernsund (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 18, 6320 Egernsund (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-09-14 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-09-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-28 tilføjes Bestyrelse: Anders Munch Glente (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-04-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2015-04-28 fjernes Revisor: Arnt Sørensen (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Direktion: Lene Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-31 fjernes Direktion: Jens Christian Clausen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-01 tilføjes Direktion: Jens Christian Clausen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-30 fjernes Direktion: Poul Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-24 tilføjes Bestyrelse: Lisbeth Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-24 fjernes Bestyrelse: Per Munch Glente (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2002-07-22)
Den 2007-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rederivirksomhed inden for transport af levende dyr med egen eller indbefragtet tonnage. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Legale ejere: CORRAL LINE ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2007-12-17 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Clausen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2007-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-17 tilføjes Vedtægter: 2007-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 18, 6320 Egernsund (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnevej 18, 6320 Egernsund (offentliggjort 2002-03-13)
Den 2006-01-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@corralline.com (offentliggjort 2006-06-07)
Den 2005-12-30 tilføjes Bestyrelse: Per Munch Glente (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-30 fjernes Bestyrelse: Mogens Worre Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-30 tilføjes Direktion: Poul Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-30 fjernes Direktion: Mogens Worre Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-04 tilføjes Bestyrelse: Jan Stumpe Hummer (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-04 fjernes Bestyrelse: Jan Peter Seeberg Erlund (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-02 tilføjes Direktion: Mogens Worre Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-02 fjernes Direktion: Bjørn Clausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-12 tilføjes Direktion: Bjørn Clausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-07-12 fjernes Direktion: Bent Aage Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-01 tilføjes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2002-07-22)
Den 2002-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 18, 6320 Egernsund (offentliggjort 2002-03-13)
Den 2002-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-18 tilføjes Bestyrelse: Jan Peter Seeberg Erlund (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-02-18 fjernes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-02-18 tilføjes Direktion: Bent Aage Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-02-18 fjernes Direktion: Klaus Søgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 4.400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-18 tilføjes Navne: FALCON SHIPPING A/S (offentliggjort 2002-03-13)
Den 2002-02-17 fjernes Navne: GFKJURA 929 A/S (offentliggjort 2002-02-05)
Den 2002-02-18 tilføjes Revisor: Arnt Sørensen (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2002-02-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Boulevard 12, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-28 tilføjes Bestyrelse: Jan-Erik Gunnar Svensson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-28 tilføjes Direktion: Klaus Søgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-28 tilføjes Navne: GFKJURA 929 A/S (offentliggjort 2002-02-05)
Den 2002-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-01-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-28 tilføjes Stiftere: GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2002-02-05)
Den 2002-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)