Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 24, 1401 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-04 fjernes Bestyrelse: Anette Christine Krarup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Direktion: Anette Christine Krarup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-04 fjernes Navne: UDVIKLINGSSELSKABET WEGENERSMINDE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Revisor: Jørgen Henrik Tjørning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-11-25 fjernes Bestyrelse: Jens Fibiger-Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 24, 1401 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 76, 1260 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2003-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive projektudvikling, byggeri køb og salg af fast ejendom samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-04 tilføjes Vedtægter: 2003-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 76, 1260 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2003-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-20 tilføjes Bestyrelse: Jens Fibiger-Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-20 tilføjes Direktion: Anette Christine Krarup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-20 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-20 tilføjes Navne: UDVIKLINGSSELSKABET WEGENERSMINDE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-19 fjernes Navne: SCSK 6038 ApS (offentliggjort 2002-02-06)
Den 2003-01-20 tilføjes Revisor: Jørgen Henrik Tjørning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-20 fjernes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Navne: SCSK 6038 ApS (offentliggjort 2002-02-06)
Den 2002-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)