Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Binavne | xbrl | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sophienlund Alle 5, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Bestyrelse: Bjørn Ulric Hartel Rosenvinge -Thürmer (bestyrelse) (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Direktion: Bjørn Ulric Hartel Rosenvinge -Thürmer (direktion) (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-01 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Kontaktoplysninger: sophienlundgods@gmail.com (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Legale ejere: TI 28.11.2019 ApS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Navne: CT 28.11.2019 A/S (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Reelle ejere: Bjørn Ulric Hartel Rosenvinge -Thürmer (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2015-05-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Etees A/S. (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Etees A/S. (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2019-12-02 fjernes Binavne: THÜRMER A/S, THURMER KÆDE OG WIRE A/S, THURMER & CO. A/S, DANSK VÆRKTØJS COMPANY A/S (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-28 tilføjes Navne: CT 28.11.2019 A/S (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2019-11-27 fjernes Navne: CLOU-THÜRMER A/S (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-28 tilføjes Vedtægter: 2019-11-28 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sophienlund Alle 5, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2019-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2019-08-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2017-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2016-12-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2016-04-30 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2013-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: sophienlundgods@gmail.com (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2013-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K (offentliggjort 2017-03-17)
Den 2013-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 18, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2004-03-02)
Den 2013-10-15 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Rosenvinge-Thürmer (bestyrelse) (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2013-10-15 fjernes Bestyrelse: Niels Lundov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-13 fjernes Bestyrelse: Karoly Laszlo Nemeth (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S, MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-08 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-08 fjernes Revisor: DANIA REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2009-03-12 tilføjes Navne: CLOU-THÜRMER A/S (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2009-03-11 fjernes Navne: THÜRMER A/S (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2009-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2009-03-12 tilføjes Vedtægter: 2009-03-12 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2006-01-30)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2005-01-11)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-24 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2006-01-30)
Den 2006-01-23 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2004-02-26)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-11 tilføjes Bibranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2005-01-11)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 18, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2004-03-02)
Den 2004-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Vesterport 6, 2., 1612 København V (offentliggjort 2003-10-31)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-17 tilføjes Navne: THÜRMER A/S (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-12-16 fjernes Navne: A/S AF 31.10.2003 (offentliggjort 2003-10-31)
Den 2003-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Vesterport 6, 2., 1612 København V (offentliggjort 2003-10-31)
Den 2003-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-31 tilføjes Bestyrelse: Karoly Laszlo Nemeth (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 fjernes Bestyrelse: Vera Lykkesborg Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Direktion: Bjørn Ulric Hartel Rosenvinge -Thürmer (direktion) (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2003-10-31 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 tilføjes Navne: A/S AF 31.10.2003 (offentliggjort 2003-10-31)
Den 2003-10-30 fjernes Navne: SCSK 3419 A/S (offentliggjort 2002-02-08)
Den 2003-10-31 tilføjes Revisor: DANIA REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-31 fjernes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2004-02-26)
Den 2003-09-30 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af håndværktøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-01 tilføjes Bestyrelse: Vera Lykkesborg Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Binavne: THÜRMER A/S, THURMER KÆDE OG WIRE A/S, THURMER & CO. A/S, DANSK VÆRKTØJS COMPANY A/S (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2002-02-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2002-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-02-01 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2002-02-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af håndværktøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2002-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2002-02-01 tilføjes Legale ejere: TI 28.11.2019 ApS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2002-02-01 tilføjes Navne: SCSK 3419 A/S (offentliggjort 2002-02-08)
Den 2002-02-01 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Ulric Hartel Rosenvinge -Thürmer (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2002-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2002-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2002-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2002-02-01 tilføjes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2002-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2002-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-11)