Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Kapital | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-07 tilføjes Vedtægter: 2022-07-07 (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-07 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2002-01-25 sletter virksomheden Ejerskaber: THOMAS NIELSEN & SØN. LENDUM A/S. (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 165.000,00 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2022-02-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2022-02-10 tilføjes Vedtægter: 2022-02-10 (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2021-08-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2018-08-01 fjernes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trøderupvej 28, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-25 tilføjes Direktion: Thomas Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og håndværk samt anparts- og aktiebesiddelse og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2002-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Legale ejere: Thomas Nielsen (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2002-01-25 tilføjes Navne: TN HOLDING LENDUM ApS (offentliggjort 2002-02-11)
Den 2002-01-25 tilføjes Reelle ejere: Thomas Nielsen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2002-01-25 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2002-01-25 tilføjes Revisor: HAULUND 1 A/S (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2002-01-25 tilføjes Stiftere: Thomas Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Vedtægter: 2002-01-25 (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2002-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-02-11)
Den 2002-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)