Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bente Overbeck Jørgensen | 08.03.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Keld Moseholm Jørgensen | 07.01.2002 | 31.05.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bente Overbeck Jørgensen | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Moseholm Jørgensen | 08.03.2024 | formand |
Claus Moseholm | 07.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Annette Moseholm Scheel | 07.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Moseholm Jørgensen | 07.01.2002 | 07.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bente Overbeck Jørgensen | 07.01.2002 | 07.03.2024 | formand |
Keld Moseholm Jørgensen | 07.01.2002 | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |