Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Finn Birkjær Nielsen(virk.: 118) | 0,85 % | 0,85 % | 0,85 % | 16,10 % |
Allan Wind Petersen(virk.: 156) | 2,56 % | 2,56 % | 2,56 % | 11,54 % |
Hannibal David André Wedel Fléron(virk.: 35) | 5,71 % | 11,43 % | 20,00 % | 54,29 % |
Flemming Eik Schiffer(virk.: 62) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,13 % |
Ole Vagner(virk.: 236) | 1,69 % | 5,08 % | 6,36 % | 24,15 % |
Jens Winther(virk.: 202) | 6,00 % | 7,00 % | 7,00 % | 25,50 % |
Nils Thygesen(virk.: 127) | 0 % | 0,88 % | 1,75 % | 8,77 % |
Bo Anders Olesen(virk.: 109) | 0,92 % | 0,92 % | 0,92 % | 8,26 % |
Michael Sheikh(virk.: 148) | 7,53 % | 13,70 % | 16,44 % | 42,47 % |
Mette Vagner Johannesen(virk.: 122) | 0,83 % | 0,83 % | 2,48 % | 23,97 % |
Jan Mølhave Pedersen(virk.: 110) | 1,82 % | 1,82 % | 3,64 % | 21,82 % |
Anne Brown Frandsen(virk.: 34) | 3,33 % | 3,33 % | 3,33 % | 23,33 % |
Mads Richardt(virk.: 182) | 3,31 % | 4,42 % | 4,42 % | 30,39 % |
Henrik Christian Bjørnstrup Andersen(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 14,29 % | 28,57 % |
Pct. | 2,75 % | 4,22 % | 5,23 % | 22,83 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Flemming Eik Schiffer | 01.05.1999 | Louisevej 8, 4000 Roskilde |
Henrik Christian Bjørnstrup Andersen | ||
Allan Wind Petersen | 03.10.2001 | Cort Adelers Gade 4, 1053 København K |
Bo Anders Olesen | 01.01.2007 | Rørbækvej 1, 7323 Give |
Finn Birkjær Nielsen | 11.06.2008 | P.Malmkjærs Vej 6B, 8600 Silkeborg |
Hannibal David André Wedel Fléron | 07.07.2008 | |
Mette Vagner Johannesen | 28.05.2010 | Skovbrynet 94, 2800 Kongens Lyngby |
Jan Mølhave Pedersen | 27.10.2010 | Sveasvej 7, 1917 Frederiksberg C |
Mads Richardt | ||
Michael Sheikh | 10.06.2018 | Svanemøllevej 33, 2900 Hellerup |
Nils Thygesen | 22.10.2018 | Henrikshøj 10, 2950 Vedbæk |
Anne Brown Frandsen | 16.04.2019 | Bybjerggård 20, 3060 Espergærde |
Ole Vagner | 20.02.2020 | Kløren 6, 9850 Hirtshals |
Jens Winther |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ECO CLEAN NORDIC ApS | 35382364 | NORMAL | Engroshandel med rengøringsmidler (464420) |
Kiropraktor Virum | 39883430 | Aktiv | Kiropraktorer (869040) |
MØRKEGAARD A/S | 19722902 | NORMAL | Engroshandel med kufferter og lædervarer (464930) |
SYNERCO ApS | 20596430 | UNDERKONKURS Indkaldelse til fordringsprøvelse 5 | Ventureselskaber og kapitalfonde (643040) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
11.04.2005 | 3,73 (km) | Rådhuspladsen 14, 1550 København V | Scandiagade 8, 2450 København SV |
04.05.2010 | 16,44 (km) | Scandiagade 8, 2450 København SV | Kongevejen 153, 2830 Virum |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 06.11.2002 (3003 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
K/S AHLGADE 41 HOLBÆK | 25729021 |
K/S AIRPROPERTY | 15386878 |
K/S AKTIV FRITID | 32438776 |
K/S ALBERTSLUND | 33266634 |
K/S ALBÆK VIND | 32362095 |
K/S ALFA I | 35642528 |
K/S ALFELD | 29142742 |
K/S Alfred Nobels Parken | 38060724 |
K/S ALGADE | 27477380 |
K/S ALGADE OG EGEBJERG BYGADE | 26368545 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Finn Birkjær Nielsen(virk.: 118) Ikke aktiv i virksomheden. | 65 | 0 | 3 | 16 | 21 | 13 |
Allan Wind Petersen(virk.: 156) Ikke aktiv i virksomheden. | 36 | 0 | 2 | 16 | 59 | 43 |
Hannibal David André Wedel Fléron(virk.: 35) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 2 | 17 | 4 | 8 |
Flemming Eik Schiffer(virk.: 62) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 1 | 9 | 12 | 22 |
Ole Vagner(virk.: 236) Ikke aktiv i virksomheden. | 46 | 0 | 6 | 51 | 92 | 41 |
Jens Winther(virk.: 202) Ikke aktiv i virksomheden. | 47 | 0 | 7 | 44 | 67 | 37 |
Nils Thygesen(virk.: 127) Ikke aktiv i virksomheden. | 24 | 0 | 1 | 9 | 44 | 49 |
Bo Anders Olesen(virk.: 109) Ikke aktiv i virksomheden. | 49 | 0 | 2 | 7 | 42 | 9 |
Michael Sheikh(virk.: 148) Ikke aktiv i virksomheden. | 35 | 0 | 5 | 57 | 22 | 29 |
Mette Vagner Johannesen(virk.: 122) Ikke aktiv i virksomheden. | 47 | 0 | 4 | 25 | 32 | 14 |
Jan Mølhave Pedersen(virk.: 110) Ikke aktiv i virksomheden. | 40 | 0 | 2 | 22 | 27 | 19 |
Anne Brown Frandsen(virk.: 34) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 11 |
Mads Richardt(virk.: 182) Ikke aktiv i virksomheden. | 22 | 0 | 5 | 50 | 52 | 53 |
Henrik Christian Bjørnstrup Andersen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 26 % | 0 % | 2 % | 20 % | 30 % | 21 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Finn Birkjær Nielsen(virk.: 118) Ikke aktiv i virksomheden | 72 | 66 | 1 | 32 |
Allan Wind Petersen(virk.: 156) Ikke aktiv i virksomheden | 69 | 95 | 1 | 60 |
Hannibal David André Wedel Fléron(virk.: 35) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 24 | 3 | 7 |
Flemming Eik Schiffer(virk.: 62) Ikke aktiv i virksomheden | 35 | 32 | 1 | 5 |
Ole Vagner(virk.: 236) Ikke aktiv i virksomheden | 129 | 170 | 8 | 12 |
Jens Winther(virk.: 202) Ikke aktiv i virksomheden | 150 | 64 | 2 | 13 |
Nils Thygesen(virk.: 127) Ikke aktiv i virksomheden | 51 | 42 | 2 | 45 |
Bo Anders Olesen(virk.: 109) Ikke aktiv i virksomheden | 80 | 57 | 1 | 49 |
Michael Sheikh(virk.: 148) Ikke aktiv i virksomheden | 103 | 66 | 1 | 26 |
Mette Vagner Johannesen(virk.: 122) Ikke aktiv i virksomheden | 78 | 80 | 0 | 9 |
Jan Mølhave Pedersen(virk.: 110) Ikke aktiv i virksomheden | 72 | 52 | 0 | 32 |
Anne Brown Frandsen(virk.: 34) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 14 | 0 | 5 |
Mads Richardt(virk.: 182) Ikke aktiv i virksomheden | 92 | 101 | 0 | 35 |
Henrik Christian Bjørnstrup Andersen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 1 | 0 | 6 |
Sum | 971 | 864 | 20 | 336 |
Pct. | 44 % | 39 % | 1 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |