Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Preben Nielsen | 06.09.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Nielsen | 29.01.2002 | 31.08.2017 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Helle Elisabeth Ledet | 21.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Karin Grøndahl | 21.02.2021 | formand |
Preben Nielsen | 06.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans-Christian Ledet | 06.09.2017 | 21.02.2021 | formand |
Karin Grøndahl | 06.09.2017 | 20.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Karin Grøndahl | 26.02.2009 | 31.08.2017 | bestyrelse |
Helle Elisabeth Ledet | 26.02.2009 | 30.08.2017 | bestyrelse |
Preben Nielsen | 29.01.2002 | 31.08.2017 | bestyrelse |
Hans-Christian Ledet | 29.01.2002 | 31.08.2017 | formand |
Viggo Andersen | 29.01.2002 | 26.02.2009 | bestyrelse |
Bent Vanggaard | 29.01.2002 | 26.05.2004 | bestyrelse |