Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Groos | 26.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Monk | 26.06.2024 | formand |
Mette Jordan Holmelund | 08.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Claus Lassen Jordan | 30.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Monk | 23.05.2023 | 25.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Groos | 23.05.2023 | 25.06.2024 | formand |
Henrik Groos | 23.05.2022 | 22.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Monk | 08.06.2020 | 22.05.2023 | formand |
Per Carl Arne Molin | 08.06.2020 | 23.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Christiani Havemann | 11.06.2019 | 08.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Finn Raasteen | 09.12.2014 | 11.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ebbe Nielsen | 09.12.2014 | 30.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Sys Agnes Rovsing | 10.11.2006 | 08.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Peter Løgstrup | 26.09.2006 | 10.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Michael Lassen Jordan | 27.12.2001 | 08.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Rene Hølmer | 27.12.2001 | 09.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jens Sophus Frede Jordan | 27.12.2001 | 26.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
Kay Wilhelmsen | 27.12.2001 | 20.06.2003 | bestyrelsesmedlem |