Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bolværket 135, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-18 fjernes Direktion: Ole Wibom (direktion) (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-28 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-18 fjernes Kontaktoplysninger: ole@wibom.dk (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-18 fjernes Legale ejere: Elly Irma Louise Wibom, Bente Irene Wibom, Ole Wibom (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-18 fjernes Navne: WIBOM HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-18 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-18 fjernes Stiftere: Ole Wibom, Elly Irma Louise Wibom (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bolværket 135, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2016-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Berners Vænge 9, 2. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-03-13)
Den 2014-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ole@wibom.dk (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2014-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Berners Vænge 9, 2. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-03-13)
Den 2014-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Højager 107, 3400 Hillerød (offentliggjort 2014-06-27)
Den 2014-03-12 tilføjes Legale ejere: Bente Irene Wibom, Ole Wibom (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2012-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højager 107, 3400 Hillerød (offentliggjort 2014-06-27)
Den 2012-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Store Dyrehave 58, 2. th., 3400 Hillerød (offentliggjort 2011-05-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Store Dyrehave 58, 2. th., 3400 Hillerød (offentliggjort 2011-05-09)
Den 2011-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 9, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-14 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2010-11-14 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-17 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-17 fjernes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 9, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Direktion: Ole Wibom (direktion) (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed ved ejerskab i anparts- og aktieselskaber. Selskabet skal kunne indgå terminskontrakter og garantier til kommercielle formål, dog ikke af spekulativ art. (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-28 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Legale ejere: Elly Irma Louise Wibom (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Navne: WIBOM HOLDING ApS (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Stiftere: Ole Wibom, Elly Irma Louise Wibom (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Vedtægter: 2001-12-28 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-09)