Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 9, 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-05 fjernes Direktion: Sigrid Helene Dyekjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-05 fjernes Navne: ANNIE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-05 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Revisor: SCHMIDT MANAGEMENT AF 1911 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 9, 1160 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-06 tilføjes Direktion: Sigrid Helene Dyekjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-06 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor filmbranchen ved produktion, udvikling eller anden lignende virksomhed efter generalforsamlingens skøn, enten direkte eller gennem associerede selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-06 tilføjes Navne: ANNIE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-05 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4772 (offentliggjort 2002-01-29)
Den 2002-02-06 tilføjes Revisor: SCHMIDT MANAGEMENT AF 1911 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-06 tilføjes Vedtægter: 2002-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-24 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-24 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-24 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4772 (offentliggjort 2002-01-29)
Den 2002-01-24 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-24 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-24 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-24 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)