Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Renato Faldon Lopes Parra | 27.02.2023 | 15.11.2023 | adm. dir |
Jesper Bo Sjögren | 11.01.2002 | 27.02.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Dahlgren | 12.09.2022 | 15.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ruben Sinnaeve | 12.09.2022 | 15.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Joeri Ooms | 12.09.2022 | 15.11.2023 | formand |