Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2009-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tåsingegade 38, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-22 fjernes Hovedbranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-22 fjernes Navne: PETERS BIKE SUPPLY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-22 fjernes Stiftere: HHMM-INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-15 fjernes Direktion: Konrad Amsler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-15 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2002-06-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-20 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-01 tilføjes Direktion: Konrad Amsler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 fjernes Revisor: Søren Michael Wennicke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-31 fjernes Direktion: Peter Bo Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tåsingegade 38, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gulspurvevej 2, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gulspurvevej 2, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-31 tilføjes Direktion: Peter Bo Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-31 fjernes Direktion: Ole Adolf Donner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Direktion: Ole Adolf Donner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-31 tilføjes Navne: PETERS BIKE SUPPLY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-30 fjernes Navne: IHHM ApS (offentliggjort 2002-01-30)
Den 2002-01-25 tilføjes Navne: IHHM ApS (offentliggjort 2002-01-30)
Den 2002-01-31 tilføjes Revisor: Søren Michael Wennicke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-31 fjernes Revisor: Erik Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Revisor: Erik Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-31 tilføjes Vedtægter: 2002-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Hovedbranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2002-06-20)
Den 2002-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Stiftere: HHMM-INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)