Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Bestyrelse | ||||
Binavne | Formål | Hovedbranche | Kapital | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-12 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-01-09 tilføjes Bestyrelse: Annette Egeriis-Maj (formand) (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 tilføjes Binavne: MEM Holding A/S (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og gennemførelse af byggeprojekter og udstykninger, herunder køb og salg af fast ejendom indenfor dette område. (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 tilføjes Navne: VILLA A/S (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-08 fjernes Navne: MEM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 tilføjes Vedtægter: 2023-01-09 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-27 tilføjes Vedtægter: 2022-12-27 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-15 tilføjes Legale ejere: SAMSINE INVEST ApS (offentliggjort 2022-12-24)
Den 2022-12-15 fjernes Legale ejere: Morten Egeriis-Maj (offentliggjort 2022-12-24)
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2020-06-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-06-26 tilføjes Vedtægter: 2020-06-26 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2020-06-26 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vintenvej 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vintenvej 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vintenvej 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2018-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vintenvej 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-04 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2016-11-04 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-07-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som et holdingselskab for et eller flere datterselskaber, samt at eje aktier, anparter og andre værdipapirer samt udføre konsulentvirksomhed (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2008-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2008-02-25 tilføjes Vedtægter: 2008-02-25 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2008-02-25 fjernes Bestyrelse: Morten Egeriis-Maj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2005-06-20 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 fjernes Revisor: John Johansen, PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-05-26)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-26 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-05-26)
Den 2003-05-25 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2003-05-26)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-02-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2003-05-26)
Den 2002-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vintenvej 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2002-01-11 tilføjes Bestyrelse: Morten Egeriis-Maj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-11 tilføjes Direktion: Morten Egeriis-Maj (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2002-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-11 tilføjes Legale ejere: Morten Egeriis-Maj (offentliggjort 2022-12-24)
Den 2002-01-11 tilføjes Navne: MEM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2002-01-11 tilføjes Reelle ejere: Morten Egeriis-Maj (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2002-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2002-01-11 tilføjes Revisor: John Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-11 tilføjes Stiftere: Morten Egeriis-Maj (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2002-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)