Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Lauridsen | 15.11.2019 | adm. dir |
Heine Lind Østergaard | 01.12.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rene Løgsted Andersen | 01.12.2017 | 25.10.2019 | adm. dir |
Lene Nielsen | 26.06.2017 | 30.09.2019 | direktør |
Heine Lind Østergaard | 26.06.2017 | 30.11.2017 | adm. dir |
Heine Lind Østergaard | 25.01.2002 | 25.06.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Ejby Bjørnvig | 17.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Claus Møller | 01.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Heine Lind Østergaard | 21.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Brian Schiønning Larsen | 21.06.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Kristensen | 21.06.2021 | 17.09.2024 | bestyrelsesmedlem |