Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mia Anne-Marie Reppien | 22.01.2002 | 22.04.2004 | adm. dir |
Erik Petersen | 22.01.2002 | 25.02.2003 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mia Anne-Marie Reppien | 26.06.2003 | 22.04.2004 | bestyrelse |
Bjarne Toft Helmer | 26.06.2003 | 22.04.2004 | bestyrelse |
Preben Liljeroth | 26.06.2003 | 20.04.2004 | bestyrelse |
Per Ellgaard Frederiksen | 22.01.2002 | 04.04.2003 | bestyrelse |
Kent Lindahl Christensen | 22.01.2002 | 04.04.2003 | bestyrelse |
Erik Jørgensen | 22.01.2002 | 04.04.2003 | bestyrelse |
Per Stjerne Damgård | 22.01.2002 | 04.04.2003 | formand |
Mikael Kristian Madsen | 22.01.2002 | 04.04.2003 | næstformand |