Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jimmy Østergaard-Jensen | 01.01.2002 | 16.06.2021 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Kirkegård Buelund Jensen | 23.03.2020 | 31.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jimmy Østergaard-Jensen | 03.03.2017 | 31.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Madsen | 03.03.2017 | 31.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Makholm | 03.03.2017 | 31.03.2020 | formand |
Mogens Carl Præst | 03.03.2017 | 23.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Majbrit Kirkegaard Østergaard-Jensen | 03.03.2017 | 23.03.2020 | bestyrelsesmedlem |