Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Reelle ejere | Binavne | ||||
Formål | Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 tilføjes Legale ejere: Rasmus Investments ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-06-13 fjernes Legale ejere: Rasmus Inv. Holding ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2012-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: INVESTERINGSSELSKABET AF 12. DECEMBER 2012 ApS. (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2015-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NIEBUHR GEARS A/S. (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: AGF HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NIEBUHR HOLDING A/S. (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2018-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rasmus Ejendomme ApS. (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-04 tilføjes Legale ejere: Rasmus Inv. Holding ApS, Jonatan Holding ApS, Nikolaj Holding ApS, Nannas Holding ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-03-04 fjernes Legale ejere: Rasmus Holding NewCo ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-12-29 tilføjes Legale ejere: Rasmus Holding NewCo ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-12-29 fjernes Legale ejere: Nanna Holt Niebuhr, Nikolaj Holt Niebuhr, Jonatan Holt Niebuhr, Rasmus Investments ApS (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-11-10 tilføjes Vedtægter: 2023-11-10 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-13 tilføjes Legale ejere: Rasmus Investments ApS (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2019-12-13 fjernes Legale ejere: Rasmus Holt Niebuhr (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Legale ejere: Rasmus Holt Niebuhr, Nanna Holt Niebuhr, Nikolaj Holt Niebuhr, Jonatan Holt Niebuhr (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-09-23 fjernes Legale ejere: Rasmus Holt Niebuhr (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-09-24 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Holt Niebuhr (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2019-09-23 fjernes Reelle ejere: Rasmus Holt Niebuhr (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-09-24 tilføjes Vedtægter: 2019-09-24 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-26 tilføjes Binavne: Niebuhr Holding ApS, AGF Holding ApS (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden tilsvarende investering. (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2015-12-05 tilføjes Vedtægter: 2015-12-05 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2015-06-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2015-06-08 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Niebuhr Holding A/S og anden tilsvarende investering (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2014-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-22 tilføjes Vedtægter: 2014-12-22 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2014-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-08-13)
Den 2010-08-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Bonnens Vej 19, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Bonnens Vej 19, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-04-05)
Den 2006-07-01 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2006-06-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Bonnens Vej 19, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-04-05)
Den 2006-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønne Alle 60, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønne Alle 60, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-11 tilføjes Direktion: Rasmus Holt Niebuhr (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2002-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-11 tilføjes Legale ejere: Rasmus Holt Niebuhr (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2002-01-11 tilføjes Navne: RASMUS HOLDING ApS (offentliggjort 2002-01-21)
Den 2002-01-11 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Holt Niebuhr (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2002-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-01-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-11 tilføjes Stiftere: Rasmus Holt Niebuhr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-01-21)
Den 2002-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)