Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttergade 12, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-08 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-06 fjernes Navne: ENERGIVEJ 30, BALLERUP ApS (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-06 fjernes Stiftere: KRISTENSEN & HOLMSBERG A/S (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-03-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Harald Erik Henningsen (direktion) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergade 12, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2012-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 17, 5000 Odense C (offentliggjort 2012-02-02)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S ENERGIVEJ, BALLERUP samt at være forretningsfører, herunder varetage selskabs- og ejendomsadministration. (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2011-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2011-04-05 tilføjes Vedtægter: 2011-04-05 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 17, 5000 Odense C (offentliggjort 2012-02-02)
Den 2008-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 27, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-22 tilføjes Direktion: Ove Christensen (direktion) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2004-04-22 fjernes Direktion: Ib Siegvart Hørup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-13 tilføjes Direktion: Ib Siegvart Hørup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-13 fjernes Direktion: Anders Holmsberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-08 tilføjes Navne: ENERGIVEJ 30, BALLERUP ApS (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2002-12-07 fjernes Navne: K&H AJ1017 ApS (offentliggjort 2002-01-21)
Den 2002-12-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-08 fjernes Revisor: ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE DENMARK. FILIAL AF ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE. SVERIGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 27, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-08 tilføjes Direktion: Anders Holmsberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2002-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-08 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2002-01-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2002-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2002-01-08 tilføjes Navne: K&H AJ1017 ApS (offentliggjort 2002-01-21)
Den 2002-01-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2002-01-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2002-01-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2002-01-08 tilføjes Revisor: ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE DENMARK. FILIAL AF ARTHUR ANDERSEN GLOBAL CORPORATE FINANCE. SVERIGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-08 tilføjes Stiftere: KRISTENSEN & HOLMSBERG A/S (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2002-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2002-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)