Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Navne | Binavne | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 tilføjes Legale ejere: Top Informatie Systemen B.V (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-05-31 fjernes Legale ejere: BRODERSEN & BRODERSEN ApS (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-30 fjernes Legale ejere: Top Informatie Systemen B.V (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-31 fjernes Reelle ejere: Erling Brodersen (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 tilføjes Bestyrelse: Rob Peter Haaring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-08)
Den 2023-05-17 fjernes Bestyrelse: Frank Edward Droogsma (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-08)
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2., 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2., 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør. (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-10-05 tilføjes Vedtægter: 2020-10-05 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2., 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2019-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2., 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 3, 2., 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Telegrafvej 8, 1., 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kundeservice@topdesk.dk (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-07-23 fjernes Kontaktoplysninger: karin.s@topdesk.dk (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-01 tilføjes Direktion: Erling Brodersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-11-01 tilføjes Legale ejere: Top Informatie Systemen B.V, BRODERSEN & BRODERSEN ApS (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Erling Brodersen (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-31 fjernes Bestyrelse: Michael Tandrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-31 fjernes Direktion: Michael Tandrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-31 fjernes Legale ejere: Top Informatie Systemen B.V, MICOS ApS, BRODERSEN & BRODERSEN ApS (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-12 tilføjes Legale ejere: BRODERSEN & BRODERSEN ApS (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-12 tilføjes Legale ejere: MICOS ApS (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: karin.s@topdesk.dk (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-23 tilføjes Bestyrelse: Frank Edward Droogsma (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-08)
Den 2011-06-23 fjernes Bestyrelse: Peter Alfred Warnøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af software og konsulentydelser samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Legale ejere: Top Informatie Systemen B.V (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2011-06-23 tilføjes Navne: TOPDESK DANMARK A/S (offentliggjort 2012-10-09)
Den 2011-06-22 fjernes Navne: AVENTOR A/S (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2011-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Michael Tandrup eller af Erling Brodersen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2011-06-23 tilføjes Vedtægter: 2011-06-23 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2011-06-23 fjernes Binavne: TOPDESK DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Telegrafvej 8, 1., 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2005-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2003-12-11)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-15 tilføjes Direktion: Michael Tandrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-15 fjernes Direktion: Peter Alfred Warnøe (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-06 tilføjes Bestyrelse: Michael Tandrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-06 fjernes Bestyrelse: Peter Max (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-17 tilføjes Navne: AVENTOR A/S (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2004-02-16 fjernes Navne: AKTICON DATA A/S (offentliggjort 2002-01-16)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-19 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2003-12-11)
Den 2003-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 100, 2900 Hellerup (offentliggjort 2003-05-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-25 fjernes Bestyrelse: Martin Søegaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 tilføjes Bestyrelse: Martin Søegaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 100, 2900 Hellerup (offentliggjort 2003-05-02)
Den 2003-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 100, 2840 Holte (offentliggjort 2002-03-25)
Den 2003-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 775.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-12 tilføjes Bestyrelse: Peter Alfred Warnøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-12 fjernes Bestyrelse: Martin Søegaard Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-07 fjernes Bestyrelse: Niels Jørgen Bischoff-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-07 tilføjes Direktion: Peter Alfred Warnøe (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-07 fjernes Direktion: Niels Jørgen Bischoff-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af standardsoftware (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-01-29)
Den 2002-11-06 tilføjes Bestyrelse: Peter Max (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-06 fjernes Bestyrelse: Peter Alfred Warnøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 100, 2840 Holte (offentliggjort 2002-03-25)
Den 2002-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholm Allé 16, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-25 tilføjes Bestyrelse: Steen Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-25 fjernes Bestyrelse: Poul Jagd Mogensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholm Allé 16, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Jagd Mogensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-01 tilføjes Binavne: TOPDESK DANMARK A/S, AVENTOR A/S, AKTICON DATA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Direktion: Niels Jørgen Bischoff-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-01-29)
Den 2001-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Navne: AKTICON DATA A/S (offentliggjort 2002-01-16)
Den 2001-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-12-01 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Stiftere: OYSTER INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2002-01-16)
Den 2001-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)