Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kollerupparken 48, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Direktion: Liselotte Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-10 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Legale ejere: Liselotte Vestergaard (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Navne: JOHN VESTERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Reelle ejere: Liselotte Vestergaard (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Stiftere: John Vestergaard (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-03-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollerupparken 48, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2017-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 9-11, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2017-03-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-11 tilføjes Direktion: Liselotte Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2013-04-11 fjernes Direktion: John Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-03-18)
Den 2002-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2002-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2002-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2002-02-04 tilføjes Legale ejere: Liselotte Vestergaard (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2002-02-04 tilføjes Navne: JOHN VESTERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2002-02-03 fjernes Navne: VESTERGAARD HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-04 tilføjes Reelle ejere: Liselotte Vestergaard (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2002-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2002-02-04 tilføjes Vedtægter: 2002-02-04 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2002-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2002-02-03 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidovrevej 9-11, 2610 Rødovre (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2001-12-10 tilføjes Direktion: John Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2001-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-10 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2001-12-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-03-18)
Den 2001-12-10 tilføjes Navne: VESTERGAARD HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2001-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2001-12-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2001-12-10 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2001-12-10 tilføjes Stiftere: John Vestergaard (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2001-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-13)