Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eddy Thorndal Pedersen | 21.02.2002 | 10.10.2006 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.01.2002 | 21.02.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Nielsen | 17.09.2003 | 10.10.2006 | bestyrelse |
Peter Fjordbach | 17.09.2003 | 10.10.2006 | bestyrelse |
Tommy Skødt Nielsen | 17.09.2003 | 10.10.2006 | formand |
Jan Skødt Nielsen | 09.04.2003 | 10.10.2006 | bestyrelse |
Alex Højmose Kristensen | 09.04.2003 | 10.10.2006 | bestyrelse |
Jørgen Christian Blach | 25.06.2002 | 21.02.2003 | bestyrelse |
Svend Aage Skjødt Friis | 25.06.2002 | 21.02.2003 | bestyrelse |
Frank Jakobsen | 21.02.2002 | 21.02.2003 | bestyrelse |
Jan Skødt Nielsen | 21.02.2002 | 25.06.2002 | bestyrelse |
Eddy Thorndal Pedersen | 21.02.2002 | 25.06.2002 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.01.2002 | 21.02.2002 | bestyrelse |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.01.2002 | 21.02.2002 | bestyrelse |
Helen Mimi Janniche | 01.01.2002 | 21.02.2002 | bestyrelse |