Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2009-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ambolten 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-08 fjernes Navne: BYGGEFIRMAET KRONBORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-17 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 fjernes Direktion: Ove Baagøe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-02-26)
Den 2006-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, entreprise samt hermed beslægtede aktiviteter efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-03 tilføjes Vedtægter: 2006-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ambolten 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftemosevej 20, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2003-11-21)
Den 2005-11-24 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 fjernes Revisor: Revisorerne i Strandgade 52 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 fjernes Direktion: Henrik Johan Mowitz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-21 tilføjes Direktion: Henrik Johan Mowitz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-21 fjernes Direktion: Hans Vind Venslev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftemosevej 20, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2003-11-21)
Den 2002-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-29 tilføjes Direktion: Hans Vind Venslev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-29 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-29 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-02-26)
Den 2002-01-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-29 tilføjes Navne: BYGGEFIRMAET KRONBORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-28 fjernes Navne: VICH 6565 ApS (offentliggjort 2002-01-11)
Den 2002-01-01 tilføjes Navne: VICH 6565 ApS (offentliggjort 2002-01-11)
Den 2002-01-29 tilføjes Revisor: Revisorerne i Strandgade 52 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-29 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)