Sektion (alle) | |||||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | Formål | ||||
Navne | Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-12-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-12-27 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-21 tilføjes Direktion: Mai Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2001-12-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Item Studio ApS. (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: A&A Equity ApS. (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-07 fjernes Direktion: Mai Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Callisensvej 21, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Callisensvej 21, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-06 fjernes Direktion: Søren Peter Andreasen (direktør) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Mai Andersen (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Søren Peter Andreasen (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mai Andersen (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Søren Peter Andreasen (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2022-11-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-10 tilføjes Binavne: SPA Holding ApS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Direktion: Mai Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2021-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er forvaltning af kapitalandele i datterselskaber og drift af design- og rådgivningsvirksomhed samt med det nævnte naturligt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Navne: A&A EQUITY ApS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 fjernes Navne: SPA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2021-09-10 tilføjes Vedtægter: 2021-09-10 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-11 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Callisensvej 21, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2017-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 34, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-23 tilføjes Kontaktoplysninger: spa@commons.dk (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-09-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 34, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2005-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Halfdansgade 3, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2002-05-14)
Den 2002-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er forvaltning af kapitalandele i datterselskaber og drift af rådgivnings- og konsulentvirksomhed samt med det nævnte naturligt beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2002-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2002-05-07 tilføjes Vedtægter: 2002-05-07 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2002-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halfdansgade 3, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2002-05-14)
Den 2002-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 12, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-02 tilføjes Direktion: Søren Peter Andreasen (direktør) (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2002-05-02 fjernes Direktion: Peter Huuse Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-02 tilføjes Legale ejere: Søren Peter Andreasen (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2002-05-01 fjernes Legale ejere: Søren Peter Andreasen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2002-05-02 tilføjes Navne: SPA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2002-05-01 fjernes Navne: PHS 542 ApS (offentliggjort 2002-01-10)
Den 2002-05-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 fjernes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 12, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-27 tilføjes Direktion: Peter Huuse Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-27 tilføjes Legale ejere: Søren Peter Andreasen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2001-12-27 tilføjes Navne: PHS 542 ApS (offentliggjort 2002-01-10)
Den 2001-12-27 tilføjes Reelle ejere: Søren Peter Andreasen (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2001-12-27 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-27 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2001-12-27 tilføjes Revisor: J.C. Nørgaard / Dansk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-27 tilføjes Stiftere: ADVOKATERNE HUUSE & TORDRUP I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-01-10)
Den 2001-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-07)