Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Nordahl Nielsen | 01.10.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Nordahl Nielsen | 09.04.2002 | 30.09.2022 | direktør |
Helle Freundlich Andersen | 07.01.2002 | 09.04.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Nordahl Nielsen | 31.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Michael Nordahl Nielsen | 09.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Gunner Andersen | 31.01.2013 | 31.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Rundeus | 09.04.2002 | 31.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Per Gunnar Axelsson | 09.04.2002 | 31.01.2013 | formand |