Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 54, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-25 fjernes Bestyrelse: Johnny Rosenvinge Lundbye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Direktion: Johnny Rosenvinge Lundbye (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-25 fjernes Navne: F+M II ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Revisor: KJÆRGAARD & THRUESEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Stiftere: Robert Hansen, Mikkel Vienberg Mortensen, Martin Vienberg, Liv Bach Henriksen, Johnny Rosenvinge Lundbye (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 54, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Bestyrelse: Johnny Rosenvinge Lundbye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Direktion: Johnny Rosenvinge Lundbye (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab for Friis & Moltke A/S og i øvrigt at drive virksomhed med investering i aktier og anparter og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Navne: F+M II ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Revisor: KJÆRGAARD & THRUESEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Stiftere: Robert Hansen, Mikkel Vienberg Mortensen, Martin Vienberg, Liv Bach Henriksen, Johnny Rosenvinge Lundbye (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Vedtægter: 2001-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)