Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2015-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 15, 9760 Vrå (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 fjernes Binavne: HN INVEST XXXI ApS (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-28 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 fjernes Kontaktoplysninger: kpv@sparv.dk (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 fjernes Legale ejere: HSV FINANS A/S (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 fjernes Navne: HN FINANSIERING ApS (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 2010-03-31 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 fjernes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 fjernes Stiftere: HSV FINANS II A/S (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-12-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-08-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-21 fjernes Direktion: Keld Per Villadsen (direktion) (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-04-01 tilføjes Vedtægter: 2015-04-01 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2015-04-01 fjernes Direktion: Niels Jørgen Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-03-24 tilføjes Legale ejere: HSV FINANS A/S (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2014-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: kpv@sparv.dk (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2014-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 15, 9760 Vrå (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2014-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-11-28)
Den 2014-09-12 tilføjes Direktion: Keld Per Villadsen (direktion) (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2014-09-12 fjernes Direktion: Martin Bjerregaard Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-11-28)
Den 2014-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-07-03)
Den 2012-10-01 tilføjes Direktion: Martin Bjerregaard Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugårdsvej 46, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-07-03)
Den 2012-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-04 fjernes Direktion: Ole Martin Pilgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage udlån til Ejendomsprojekter med pant i fast ejendom. (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2009-07-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2009-07-29 tilføjes Vedtægter: 2009-07-29 (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-03-31 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-25 tilføjes Direktion: Ole Martin Pilgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 fjernes Direktion: Kenneth Veiling Johansson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-30 fjernes Direktion: Kaj Nøttrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-02 tilføjes Navne: HN FINANSIERING ApS (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2003-06-01 fjernes Navne: HN INVEST XXXI ApS (offentliggjort 2002-01-08)
Den 2001-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 20, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Binavne: HN INVEST XXXI ApS (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Direktion: Kaj Nøttrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-28 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Navne: HN INVEST XXXI ApS (offentliggjort 2002-01-08)
Den 2001-12-28 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Stiftere: HSV FINANS II A/S (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-22)
Den 2001-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2003-07-29 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S HN EJENDOMSINVEST XXXI. (offentliggjort 2003-07-29)