Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
HANS V. JENSEN HOLDING ApS (CVR 21111333) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 21.12.2001 |
Mogens Holm | 21.12.2001 | |
Torben Holm | 21.12.2001 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
AFI MARINE A/S (CVR 30916832) | NORMAL | 02.07.2020 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
AFI MARINE A/S (CVR 30916832) | NORMAL | 01.12.2018 | 01.07.2020 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |
AFI MARINE A/S (CVR 30916832) | NORMAL | 17.10.2007 | 30.11.2018 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |