Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor |
Den 2013-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Egebakken 2, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-01 fjernes Navne: GADSBØLL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Stiftere: Kaj Gadsbøll (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Direktion: Kaj Gadsbøll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebakken 2, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksdalsvej 136, 2830 Virum (offentliggjort 2002-01-10)
Den 2012-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at have aktiviteter indenfor formuepleje, investering og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 222.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-18 tilføjes Vedtægter: 2012-10-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-24 fjernes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 tilføjes Revisor: LYNGEN REVISORERNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 fjernes Revisor: RL VEJLE, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksdalsvej 136, 2830 Virum (offentliggjort 2002-01-10)
Den 2001-12-12 tilføjes Direktion: Kaj Gadsbøll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-12 tilføjes Navne: GADSBØLL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-12 tilføjes Revisor: RL VEJLE, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-12 tilføjes Stiftere: Kaj Gadsbøll (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)