Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Erik Hansen | 04.01.2002 | 09.12.2021 | direktør |
Tommy Troelsen | 04.01.2002 | 12.11.2003 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Hansen | 23.06.2021 | 09.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Støvlbæk | 23.06.2021 | 09.12.2021 | formand |
Svend Erik Hansen | 12.03.2018 | 09.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Støvlbæk | 12.03.2018 | 22.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Gert Vinhardt Josephsen | 12.03.2018 | 09.06.2021 | formand |