Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Tegningsregel | Formål | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Direktion | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-17 tilføjes Legale ejere: JJO Invest A/S (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-04-16 fjernes Legale ejere: RBHG ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2019-10-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-06 tilføjes Vedtægter: 2019-09-06 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-04-30 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-01-01 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2018-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2018-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2018-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2018-04-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-01 tilføjes Direktion: Jacob Eiskjær Olesen (direktør) (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2013-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2013-12-16 tilføjes Vedtægter: 2013-12-16 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2013-12-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-04 fjernes Direktion: Henrik Lysdahl Søgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2010-12-27)
Den 2010-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørbækvej 1, 7323 Give (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-12-21 tilføjes Direktion: Henrik Lysdahl Søgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-03-20)
Den 2007-11-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørbækvej 1, 7323 Give (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørbækvej 1, 7323 Give (offentliggjort 2006-09-06)
Den 2006-11-30 tilføjes Legale ejere: RBHG ApS (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2006-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørbækvej 1, 7323 Give (offentliggjort 2006-09-06)
Den 2006-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2002-02-19)
Den 2006-08-30 tilføjes Navne: JJO INVESTMENT ApS (offentliggjort 2006-09-06)
Den 2006-08-29 fjernes Navne: JJO PANTINVEST ApS (offentliggjort 2003-04-04)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2004-05-03 tilføjes Reelle ejere: Jacob Eiskjær Olesen, Jonas Anders Olesen (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2003-03-12 tilføjes Navne: JJO PANTINVEST ApS (offentliggjort 2003-04-04)
Den 2003-03-11 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4694 (offentliggjort 2002-01-07)
Den 2002-06-13 fjernes Direktion: Finn Birkjær Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2002-02-19)
Den 2002-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-02-14 tilføjes Direktion: Finn Birkjær Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-14 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-13 tilføjes Reelle ejere: Bo Anders Olesen (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18-18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18-18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-03-20)
Den 2002-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4694 (offentliggjort 2002-01-07)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2002-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-01-07)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)