Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Spandetvej 43, 6760 Ribe (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-21 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-05-18 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-05-18 fjernes Navne: SEEM SOGN INVEST ApS (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-05-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-05-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-05-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-05-18 fjernes Stiftere: Stig Johannsen, Poul Wind Olsen, Per Nørskov, Lars Viborg Brask Jensen, Lars Jepsen, Kim Nedergaard Nielsen, Kaj Emil Rath, Jes Schneider, Jens Peter Sørensen, Iver Jepsen, Herdis Wind Olsen, Henning Hein, Hans Nielsen Brunsgaard, Gert Zornig, Frank Julius Hansen, Emil Eis, Christian Beck Hundebøl, Bjarne Wind Olsen (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2014-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2014-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-24 fjernes Bestyrelse: Kaj Emil Rath (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-18 tilføjes Bestyrelse: Jens Peter Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-18 fjernes Bestyrelse: Erling Schultz Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje erhvervsejendommen matr. nr 2P Varming by, Seem, beliggende Varmingvej 2, 6760 Ribe, og derfra drive almindelig erhvervsmæssig virksomhed, tillige i lokalsamfundets interesse. (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2013-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2013-06-18 tilføjes Vedtægter: 2013-06-18 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spandetvej 43, 6760 Ribe (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2010-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Varmingvej 26, 6760 Ribe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-27 tilføjes Bestyrelse: Erling Schultz Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-27 fjernes Bestyrelse: Poul Wind Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Varmingvej 26, 6760 Ribe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Varmingvej 26, 6760 Ribe (offentliggjort 2002-01-10)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2003-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 438.000,00 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2003-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2001-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Varmingvej 26, 6760 Ribe (offentliggjort 2002-01-10)
Den 2001-12-21 tilføjes Bestyrelse: Poul Wind Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2001-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-21 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2001-12-21 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 179.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Navne: SEEM SOGN INVEST ApS (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2001-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2001-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2001-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2001-12-21 tilføjes Stiftere: Stig Johannsen, Poul Wind Olsen, Per Nørskov, Lars Viborg Brask Jensen, Lars Jepsen, Kim Nedergaard Nielsen, Kaj Emil Rath, Jes Schneider, Jens Peter Sørensen, Iver Jepsen, Herdis Wind Olsen, Henning Hein, Hans Nielsen Brunsgaard, Gert Zornig, Frank Julius Hansen, Emil Eis, Christian Beck Hundebøl, Bjarne Wind Olsen (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2001-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2001-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)