Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | Ejerskaber | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-09 tilføjes Legale ejere: CHC Schoubye Holding ApS, HELLE ANDERSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-08 fjernes Legale ejere: CHC Schoubye Holding ApS, HELLE ANDERSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-09 tilføjes Reelle ejere: Gert Rygaard, Helle Rygaard-Andersen (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-08 fjernes Reelle ejere: Gert Rygaard, Helle Rygaard-Andersen (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-02 tilføjes Bestyrelse: Christian Schoubye Rygaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 fjernes Bestyrelse: Jørn Bruno Rygaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2006-09-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rygaard Ejendomme A/S. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-06-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RYGAARD TRANSPORT & LOGISTIC A/S. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-09-27 sletter virksomheden Ejerskaber: RYGAARD EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2011-11-24 sletter virksomheden Ejerskaber: RYGAARD SERVICECENTER A/S. (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-02-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rygaard Fisketransport A/S. (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2017-02-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AUNING TRANSPORT ApS. (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-10-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RYGAARD SERVICECENTER A/S. (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2023-10-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: CHC Schoubye Holding ApS, HELLE ANDERSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Gert Rygaard, Helle Rygaard-Andersen (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: HELLE ANDERSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Helle Rygaard-Andersen, Gert Rygaard (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2021-10-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-28 tilføjes Direktion: Gert Rygaard (direktør) (offentliggjort 2015-10-05)
Den 2015-09-28 fjernes Direktion: Jørn Bruno Rygaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-24 tilføjes Legale ejere: HELLE ANDERSEN HOLDING A/S, GERT RYGAARD HOLDING ApS, JØRN RYGAARD HOLDING A/S (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2011-11-24 tilføjes Reelle ejere: Helle Rygaard-Andersen, Gert Rygaard (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport (offentliggjort 2002-03-27)
Den 2006-09-04 fjernes Bestyrelse: David Peter York (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-16 tilføjes Bestyrelse: David Peter York (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-16 fjernes Bestyrelse: Niels Ole Busk Husum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-02-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport (offentliggjort 2002-03-27)
Den 2002-02-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 28, 8500 Grenaa (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2002-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2002-01-11)
Den 2002-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve sædvanlige holdingselskabsaktiviteter og andre investeringer og aktiviteter, der naturligt knytter sig hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-08 tilføjes Navne: RYGAARD HOLDING, GRENAA A/S (offentliggjort 2002-02-18)
Den 2002-02-07 fjernes Navne: SLP 11.723 A/S (offentliggjort 2002-01-11)
Den 2002-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-08 tilføjes Vedtægter: 2002-02-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 tilføjes Bestyrelse: Niels Ole Busk Husum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-17 fjernes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-01 tilføjes Bestyrelse: Stephan Muurholm (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-17 tilføjes Direktion: Jørn Bruno Rygaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-17 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-17 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2002-01-11)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Navne: SLP 11.723 A/S (offentliggjort 2002-01-11)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-01-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2002-01-11)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)