Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Ørntoft Rasmussen | 14.12.2004 | 13.05.2011 | direktion |
Allan Runge Jensen | 14.12.2004 | 27.01.2009 | direktion |
Jens Oluf Nielsen | 12.08.2003 | 14.12.2004 | direktion |
John Ørntoft Rasmussen | 30.06.2002 | 12.08.2003 | adm. dir |
Steen Schierbeck | 01.01.2002 | 30.06.2002 | direktion |