Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@spejendom.dk (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2002-01-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Steen Petersen, Svinninge ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2006-08-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: S.P. EJENDOMSINVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2012-04-12 sletter virksomheden Ejerskaber: SBP EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SBP EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-10-01 fjernes Revisor: Peter Westergaard A/S (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 21, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 21, 4300 Holbæk (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 21, 4300 Holbæk (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 21-21, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 21-21, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-02 tilføjes Legale ejere: Steen Berth Petersen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2002-01-02 tilføjes Reelle ejere: Steen Berth Petersen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2002-01-01 tilføjes Direktion: Steen Berth Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2002-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Navne: S.P. HOLDING HOLBÆK ApS (offentliggjort 2002-01-02)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-01-01 tilføjes Revisor: Peter Westergaard A/S (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2002-01-01 tilføjes Stiftere: Steen Berth Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Vedtægter: 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-01-02)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)