Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2010-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: POUL K. POULSEN ApS. (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: POUL K. POULSEN ApS. (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2019-02-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PKP Invest ApS. (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-01-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-01-30 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET RIBE, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB, REVISIONSCENTRET RIBE, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrerforretning, handel og produktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Vedtægter: 2013-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET RIBE, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB, REVISIONSCENTRET RIBE, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hessellundvej 2, 6690 Gørding (offentliggjort 2013-03-01)
Den 2013-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 25, 6690 Gørding (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 25, 6690 Gørding (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 25, 6690 Gørding (offentliggjort 2002-01-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-01-21)
Den 2001-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarken 25, 6690 Gørding (offentliggjort 2002-01-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Direktion: Martin Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-01-21)
Den 2001-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Legale ejere: Martin Poulsen (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2001-12-21 tilføjes Navne: MARTIN POULSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2002-01-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Reelle ejere: Martin Poulsen (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2001-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2001-12-21 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET RIBE, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB, REVISIONSCENTRET RIBE, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Stiftere: Martin Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-01-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)