Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Duevang Harsløf | 01.03.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carl Edvard Tobias Eriksson | 20.09.2022 | 01.03.2023 | adm. dir |
Jesper Mølbach Thomsen | 01.02.2019 | 20.09.2022 | adm. dir |
Ulf Robert Dahlgren | 29.10.2018 | 01.02.2019 | adm. dir |
Henrik Anning Falshøj | 14.03.2016 | 29.10.2018 | adm. dir |
Torben Yde Jensen | 01.11.2007 | 14.03.2016 | adm. dir |
Søren Holm | 10.05.2007 | 01.11.2007 | adm. dir |
Mogens Ahrens Jensen | 29.08.2006 | 10.05.2007 | adm. dir |
Kurt Bonnerup | 31.12.2002 | 29.08.2006 | direktør |
Jannich Michael Nielsen | 08.01.2002 | 31.12.2002 | adm. dir |
Kim Madsen | 20.12.2001 | 08.01.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Duevang Harsløf | 21.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carl Edvard Tobias Eriksson | 20.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Karl Jonas Granath | 08.08.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Nørgaard Bach | 01.01.2022 | 12.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Anders Rundgren | 01.01.2022 | 21.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Claus Pinholt | 16.09.2021 | 01.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Marie Elenor Samuelsson | 19.09.2019 | 16.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Mølbach Thomsen | 12.02.2019 | 20.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Gerhard Nilsson | 15.08.2018 | 08.08.2022 | formand |
Per Urban Doverholt | 08.12.2017 | 15.08.2018 | formand |
Henrik Anning Falshøj | 14.03.2016 | 12.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Erik Tony Andersson | 14.03.2016 | 08.12.2017 | formand |
Torben Yde Jensen | 01.11.2007 | 14.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kim Beier Hansen | 10.05.2007 | 19.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Ahrens Jensen | 10.05.2007 | 14.03.2016 | formand |
Søren Holm | 10.05.2007 | 01.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Tor-Arne Jensen | 29.08.2006 | 10.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Carl Ulf Södergren | 29.08.2006 | 10.05.2007 | formand |
Claus Refstrup | 17.05.2005 | 29.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Bonnerup | 31.12.2002 | 29.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Møller Bonnerup | 31.12.2002 | 29.08.2006 | formand |
Bo Bendix Mikkelsen | 31.12.2002 | 17.05.2005 | næstformand |
Jannich Michael Nielsen | 08.01.2002 | 31.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Ella Schumann | 08.01.2002 | 31.12.2002 | næstformand |
Kim Madsen | 20.12.2001 | 08.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Helle Garde Carlsen | 20.12.2001 | 08.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Annemette Heller | 20.12.2001 | 08.01.2002 | formand |