Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Revisor | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2013-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FINANCIAL TRAINING PARTNER A/S. (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FINANCIAL TRAINING PARTNER A/S. (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viekær 24, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Viekær 24, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2005-04-05)
Den 2005-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viekær 24, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2005-04-05)
Den 2005-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 29, 1620 København V (offentliggjort 2002-01-28)
Den 2005-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kursusvirksomhed, herunder besidde kapitalandele i selskaber med sådan virksomhed, samt, direkte eller indirekte, at drive anden virksomhed der efter direktionens skøn er forbunden dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-04 tilføjes Vedtægter: 2005-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-23 tilføjes Legale ejere: Jørgen Just Andresen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2002-02-23 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Just Andresen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2002-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 29, 1620 København V (offentliggjort 2002-01-28)
Den 2002-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18-18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-23 tilføjes Direktion: Jørgen Just Andresen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.001,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 tilføjes Navne: JUST ANDRESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2002-01-28)
Den 2002-01-22 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4640 (offentliggjort 2001-12-28)
Den 2002-01-23 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18-18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4640 (offentliggjort 2001-12-28)
Den 2001-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-12-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-12-28)
Den 2001-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)