Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedebakken 109, 2. tv., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2015-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnsager 9, 8300 Odder (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2014-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnsager 9, 8300 Odder (offentliggjort 2015-09-01)
Den 2014-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedehusvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2014-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og produktion - herunder skov- og landbrugsdrift - samt at besidde ejendomme, optioner, warrants, konvertible obligationer og lignende købe- og tegningsrettigheder som anlægsinvesteringer. Selskabets formål er endvidere at eje og besidde kapitalandele i andre kapitalselskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Vedtægter: 2014-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedehusvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedehusvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2003-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedehusvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2003-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedehusvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2003-06-12)
Den 2003-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedehusvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2003-06-12)
Den 2003-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Åhavevej 50, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2002-05-14)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åhavevej 50, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2002-05-14)
Den 2002-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Himmelbjergvej 131, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-05-08 fjernes Bestyrelse: Jørn Ankær Thomsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmelbjergvej 131, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Himmelbjergvej 131-131, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2002-01-04)
Den 2001-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmelbjergvej 131-131, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2002-01-04)
Den 2001-12-07 tilføjes Bestyrelse: Jørn Ankær Thomsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-07 tilføjes Direktion: Palle Schjødtz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-07 tilføjes Legale ejere: Palle Schjødtz (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2001-12-07 tilføjes Navne: PSH ApS (offentliggjort 2002-01-04)
Den 2001-12-07 tilføjes Reelle ejere: Palle Schjødtz (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2001-12-07 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-07 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-07 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-01-04)
Den 2001-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)