Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Hans-Jørgen Borup Kastberg | 18.12.2001 | 23.12.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HIMMERLAND INVEST ApS (CVR 13511772) | NORMAL | 01.07.2019 | 100,00% | 100,00% |
KASTBERG A/S (CVR 19353737) | NORMAL | 04.02.2022 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
BUUS LEJEBOLIGER ApS (CVR 85554115) | NORMAL | 30.06.2018 | 100,00% | 100,00% |
FJORDEN ApS (CVR 30736478) | NORMAL | 01.07.2015 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |
GOLFPARKEN AARS ApS (CVR 30496906) | NORMAL | 01.07.2015 | 15,00-19,99% | 15,00-19,99% |
HJK PROJEKT ApS (CVR 26992753) | NORMAL | 01.07.2015 | 100,00% | 100,00% |
KASTBERG EJENDOMME ApS (CVR 28842686) | NORMAL | 07.11.2013 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
HIMMERLAND INVEST ApS (CVR 13511772) | NORMAL | 14.05.2014 | 30.06.2019 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
KASTBERG A/S (CVR 19353737) | NORMAL | 01.01.2008 | 08.01.2019 | 100,00% | 100,00% |