Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-01 fjernes Navne: RISC HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 fjernes Revisor: Registreret revisor FRR Nina Fjelstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 fjernes Stiftere: Glen Mandsberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1150 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1. tv., 1150 København K (offentliggjort 2010-07-22)
Den 2011-05-01 fjernes Direktion: Glen Mandsberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 2, 1. tv., 1150 København K (offentliggjort 2010-07-22)
Den 2010-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tobaksvejen 39, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2010-05-31)
Den 2010-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tobaksvejen 39, 1. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2010-05-31)
Den 2010-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: P. Knudsens Gade 6, 2. th., 2450 København SV (offentliggjort 2009-10-26)
Den 2009-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: P. Knudsens Gade 6, 2. th., 2450 København SV (offentliggjort 2009-10-26)
Den 2009-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Møllers Allé 10, 9. tv., 2300 København S (offentliggjort 2008-12-22)
Den 2009-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed, herunder at foretage investeringer i selskaber og værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed samt udføre konsulentopgaver i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 tilføjes Vedtægter: 2009-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Møllers Allé 10, 9. tv., 2300 København S (offentliggjort 2008-12-22)
Den 2008-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 46, 2450 København SV (offentliggjort 2005-09-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-19 tilføjes Revisor: Registreret revisor FRR Nina Fjelstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-19 fjernes Revisor: Gilfelt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 tilføjes Revisor: Gilfelt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-16 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 46, 2450 København SV (offentliggjort 2005-09-26)
Den 2005-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 81, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 81, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-21 tilføjes Direktion: Glen Mandsberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 tilføjes Navne: RISC HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 tilføjes Stiftere: Glen Mandsberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)