Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Christian Hviid | 13.12.2001 | 17.09.2020 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sanne Skafte Hviid | 30.09.2019 | 17.09.2020 | formand |
Bent Hviid | 17.03.2011 | 17.09.2020 | bestyrelse |
Vagn Nielsen Lind | 17.03.2011 | 30.09.2019 | formand |
Anders Henriksen | 01.03.2004 | 17.03.2011 | bestyrelse |
Jesper Grøhn | 08.05.2002 | 26.01.2006 | bestyrelse |
Søren Christian Hviid | 13.12.2001 | 17.09.2020 | bestyrelse |
Øjvind Hulgaard | 13.12.2001 | 07.02.2003 | formand |
Bent Hviid | 13.12.2001 | 08.05.2002 | formand |