Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 18, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-15 fjernes Bestyrelse: Mogens Krogh Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 fjernes Direktion: Niels Krogh Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-15 fjernes Navne: KROGH ANDERSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 fjernes Stiftere: Niels Krogh Andersen, Mogens Krogh Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 18, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 tilføjes Bestyrelse: Mogens Krogh Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Direktion: Niels Krogh Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalforvaltning og investering samt al i forbindelse hermed naturligt stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 525.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Navne: KROGH ANDERSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Stiftere: Niels Krogh Andersen, Mogens Krogh Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Vedtægter: 2001-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)