Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 294, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-27 fjernes Navne: SELSKABET AF 8.9.2008 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 fjernes Stiftere: Lars Risgaard Mortensen, BRABRAND EL-SERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 fjernes Direktion: Lars Risgaard Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 fjernes Revisor: Bo Pode Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre el-installationsopgaver og andre dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 tilføjes Navne: SELSKABET AF 8.9.2008 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-13 fjernes Navne: ELSERVICE GRUPPEN ApS (offentliggjort 2006-02-09)
Den 2008-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 tilføjes Vedtægter: 2008-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 fjernes Binavne: EL-TECH.COM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-06-16)
Den 2007-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 294, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariedalsvej 1-3, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-21 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET LANGFELDT MIKKELSEN V/H C LANGFELDT MIKKELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-09 tilføjes Navne: ELSERVICE GRUPPEN ApS (offentliggjort 2006-02-09)
Den 2006-02-08 fjernes Navne: EL-TECH.COM ApS (offentliggjort 2001-12-20)
Den 2005-05-02 fjernes Direktion: Finn Monrad Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-06-16)
Den 2003-06-29 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2003-06-16)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-19 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LANGFELDT MIKKELSEN V/H C LANGFELDT MIKKELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2003-06-16)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariedalsvej 1-3, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-17 tilføjes Binavne: EL-TECH.COM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 tilføjes Direktion: Finn Monrad Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 tilføjes Navne: EL-TECH.COM ApS (offentliggjort 2001-12-20)
Den 2001-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 tilføjes Revisor: Bo Pode Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 tilføjes Stiftere: Lars Risgaard Mortensen, BRABRAND EL-SERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)