Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Vedtægter | ||||
Direktion | Binavne | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-03-22 sletter virksomheden Ejerskaber: OC & C Consulting ApS. (offentliggjort 2017-01-22)
Den 2016-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Nydam Boats Invest ApS. (offentliggjort 2018-12-26)
Den 2016-12-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: N. Boats Invest ApS. (offentliggjort 2016-12-31)
Den 2019-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 30, st., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-15 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-10-18 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-10-18 fjernes Kontaktoplysninger: flemming@clausen-dk.com (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-10-18 fjernes Legale ejere: C&C Consulting ApS, Flemming Clausen (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-10-18 fjernes Navne: CBG ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-10-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 2018-09-30 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-10-18 fjernes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-10-18 fjernes Reelle ejere: Flemming Clausen (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-10-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-10-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-10-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-10-18 fjernes Stiftere: Advokatfirmaet Ditlevsen, Berg & Partnere I/S (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-10-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-10 tilføjes Navne: CBG ApS (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-07-09 fjernes Navne: CLAUSEN BUSINESS GROUP ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-10 tilføjes Vedtægter: 2019-07-10 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-07-10 fjernes Direktion: Flemming Clausen (direktør) (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-09 fjernes Binavne: Clausen Consulting ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 30, st., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevej 77, 1. th., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Kontaktoplysninger: flemming@clausen-dk.com (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevej 77, 1. th., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2018-08-01 tilføjes Vedtægter: 2018-08-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogade 10-12, 2., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-09-30 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2017-06-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-12 fjernes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-11 tilføjes Bibranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-11 tilføjes Binavne: Clausen Consulting ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2015-03-11 tilføjes Direktion: Flemming Clausen (direktør) (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2015-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor virksomhedsdrift samt at fungere som holdingselskab for investeringer i andre selskaber. (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2015-03-11 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2015-03-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2015-03-10 fjernes Bestyrelse: Flemming Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-02-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2015-02-18 tilføjes Vedtægter: 2015-02-18 (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2015-02-18 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-02-05 tilføjes Legale ejere: C&C Consulting ApS, Flemming Clausen (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2015-02-04 fjernes Legale ejere: Flemming Clausen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2015-02-05 tilføjes Reelle ejere: Flemming Clausen (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2011-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogade 10-12, 2., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2011-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian D.IIs.Gade 6, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2011-01-24 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-01-24 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION SØNDERBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian D.IIs.Gade 6, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2008-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 16, 3. th., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-27 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION SØNDERBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 16, 3. th., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 16, 3. th., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2002-05-30)
Den 2002-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 16, 3. th., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2002-05-30)
Den 2002-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuscentret 21, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-24 tilføjes Bestyrelse: Flemming Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab. (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-04-24 tilføjes Navne: CLAUSEN BUSINESS GROUP ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2002-04-23 fjernes Navne: D & B ERHVERV 3880 ApS (offentliggjort 2002-01-11)
Den 2002-04-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-24 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-04-24 tilføjes Vedtægter: 2002-04-24 (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-04-24 fjernes Direktion: Bjarne Leheen Ditlevsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuscentret 21, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-15 tilføjes Direktion: Bjarne Leheen Ditlevsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2001-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-15 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2001-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2001-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2001-12-15 tilføjes Navne: D & B ERHVERV 3880 ApS (offentliggjort 2002-01-11)
Den 2001-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2001-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2001-12-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-15 tilføjes Stiftere: Advokatfirmaet Ditlevsen, Berg & Partnere I/S (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2001-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2001-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2001-01-15 tilføjes Legale ejere: Flemming Clausen (offentliggjort 2017-11-20)