Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erling Lind | 07.03.2002 | 20.12.2012 | direktion |
Erik Berg | 15.12.2001 | 07.03.2002 | direktion |
Bjarne Leheen Ditlevsen | 15.12.2001 | 07.03.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul René Lundegaard | 31.05.2010 | 20.12.2012 | bestyrelse |
Peter Henrik Jørgensen | 11.06.2009 | 31.05.2010 | bestyrelse |
Flemming Due Kjærgaard | 07.02.2003 | 20.12.2012 | bestyrelse |
Emil Christensen | 07.02.2003 | 20.12.2012 | formand |
Finn Møller-Olsen | 07.03.2002 | 11.06.2009 | suppleant |
Peder Kolby Pedersen | 07.03.2002 | 11.06.2009 | formand |
Niels Erik Uhlemann | 07.03.2002 | 02.06.2003 | suppleant |
Søren Nørregård Olesen | 07.03.2002 | 07.02.2003 | bestyrelse |
Günther Gerold Lübben-Siewertsen | 07.03.2002 | 07.02.2003 | bestyrelse |