Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Forskerparken 10, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-24 fjernes Bestyrelse: Arne Fredens (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Direktion: Arne Fredens (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-24 fjernes Navne: BLINDSIGHT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-24 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Stiftere: SYDDANSK INNOVATION A/S, Lone Marina Guldbrandt Tønnesen, Anders Stengaard Sørensen, Anders Elkjær Tønnesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-28 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Weile Lehm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-08 fjernes Bestyrelse: Anders Elkjær Tønnesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-01 tilføjes Direktion: Arne Fredens (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-28 fjernes Direktion: Anders Elkjær Tønnesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forskerparken 10, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Forskerparken 10-10, 5230 Odense M (offentliggjort 2002-01-03)
Den 2002-01-09 fjernes Bestyrelse: Arne Fredens (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-04 tilføjes Bestyrelse: Arne Fredens (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forskerparken 10-10, 5230 Odense M (offentliggjort 2002-01-03)
Den 2001-12-06 tilføjes Bestyrelse: Arne Fredens (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Direktion: Anders Elkjær Tønnesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og kommercialisere et system der sætter blinde mennesker i stand til at orientere sig i omgivelserne. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Navne: BLINDSIGHT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-06 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Stiftere: SYDDANSK INNOVATION A/S, Lone Marina Guldbrandt Tønnesen, Anders Stengaard Sørensen, Anders Elkjær Tønnesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Vedtægter: 2001-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)