Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglekildevej 8, 4. tv., 1853 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-27 fjernes Direktion: Karen Inge Wahlgrén (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 fjernes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-27 fjernes Kontaktoplysninger: kiw@post11.tele.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-27 fjernes Navne: KAWA FOOD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 fjernes Stiftere: KIW HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: kiw@post11.tele.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2002-01-23)
Den 2005-01-22 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-21 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglekildevej 8, 4. tv., 1853 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bernhard Bangs Alle 39, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-16 tilføjes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2002-01-23)
Den 2001-12-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernhard Bangs Alle 39, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-10 tilføjes Direktion: Karen Inge Wahlgrén (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Navne: KAWA FOOD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Stiftere: KIW HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Vedtægter: 2001-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)